「人事」の記事一覧
<人事>北谷町(4月1日)
2014/03/13
▽住民福祉部長(保健衛生課長)伊波興繁 ▽建設経済部長(水道課長)伊禮秀樹 ▽町長室長(総務課長)佐久本盛正 ▽総務課長(町長室長)岸本満 ▽農林水産課長(経済 ...
<人事>宜野座村(4月1日)
2014/03/13
▽会計管理者(議会事務局長)津嘉山博文 ▽議会事務局長(同局主幹)島田忠治 ▽農業委員会事務局長(産業振興課長)山城智 ▽産業振興課長(同課課長補佐)河上正秀 ...
<人事>今帰仁村(4月1日)
2014/03/12
▽総務課長(経済課長)小那覇安隆 ▽住民課長(住民課補佐兼収納係長)田場盛史 ▽福祉保健課長(福祉保健課補佐兼福祉係長)宮里晃 ▽経済課長(福祉保健課長)島袋輝 ...
<人事>北中城村(4月1日)
2014/03/12
▽企画振興課長(総務課長)比嘉孝則 ▽住民生活課長(生活環境課長)山田英夫 ▽税務課長(学校給食共同調理場所長)名幸芳徳 ▽総務課参事介護広域連合(清掃事務組合 ...
<人事>西原町(4月1日)
2014/03/12
▽総務部長(建設部長)呉屋勝司 ▽福祉部長(総務課長)大城安 ▽建設部長(庁舎等複合施設建設室長)新川善裕 ▽総務課長(福祉課長)小橋川健次 ▽福祉課長(生涯学 ...
<人事>南風原町(4月1日)
2014/03/12
▽県介護保険広域連合派遣(総務部総務課長兼選挙管理委員会事務局長)知念政博 ▽総務部総務課長兼選挙管理委員会事務局長(経済建設部産業振興課長兼農業委員会事務局長 ...
<人事>中城村(4月1日)
2014/03/11
▽税務課長(福祉課介護福祉係長)稲嶺盛昌 ▽総務課主幹・中城北中城清掃事務組合事務局長(都市建設課区画整理係長)義間清 ▽上下水道課長(上下水道課副主幹兼上水道 ...
<人事>りゅうせき(4月1日)
2014/03/08
▽執行役員管理本部秘書室兼総務CSR担当兼人事担当兼経営戦略担当統括部長(執行役員管理本部人事担当部長)森田哲也 ▽産業エネルギー事業本部宮古支店課長(管理本部 ...
<人事>久米島町(3月31日、4月1日)
2014/03/08
(4月1日) ▽税務課長(同課長補佐)上原厚 ▽福祉課長(税務課長)田端智 ▽久米島博物館長(久米島学校給食センター副所長)上里宏美 ▽町社会福祉協議会事務局長 ...
<人事>南城市(3月30日・31日、4月1日)
2014/03/08
(4月1日) 【部長級】 ▽議会事務局長(会計課長)山内博 ▽企画部長(総務部総務課長)具志堅兼栄 ▽市民部長(企画部観光商工課長)山入端美智子 ▽教育部長( ...
<人事>与那原町(4月1日)
2014/03/06
▽東部清掃施設組合事務局長(住民課長補佐)諸見里一 ▽福祉課長(同課長補佐)宮城きよみ ▽子育て支援課長(福祉課長)伊集京美 ▽財政課長(企画財政課長)新垣政孝 ...
<人事>八重瀬町(4月1日)
2014/03/05
▽議会事務局長(健康保険課長)永山清和 ▽会計課長(住民環境課参事兼課長補佐)比屋根せつ子 ▽健康保険課長(まちづくり計画課課長補佐)大田厚 ▽社会福祉課参事兼 ...
<人事>沖縄電力(1日)
2014/03/04
【お客さま本部】 ▽那覇支店糸満営業所配電サービスグループリーダー(八重山支店配電課長)安森潔 【電力本部】 ▽発電部石川火力発電所発電課課長(宮古支店発電課長 ...
新垣善春氏が死去 元社民県連委員長、県議 83歳
2014/03/04
社民党県連委員長や県議、沖縄平和運動センター初代議長などを務め、平和運動のリーダーとして活躍した新垣善春(あらかき・ぜんしゅん)氏が2日午前10時25分、低酸 ...
金秀Gに女性社長 興産 山城敦子氏が昇格
2014/03/01
金秀グループは28日、グループ企業の4月1日付の役員人事を発表した。金秀興産は玉城栄喜社長(62)が退き、後任にはグループ初の女性社長となる山城敦子執行役員常 ...
町村会長に恩納村長 北中城村長ら副会長
2014/02/28
志喜屋文康恩納村長 県町村会は27日、那覇市の自治会館で総会を開き、城間俊安会長(南風原町長)らの任期満了に伴う役員改選を行った。 新会長に志喜屋文康恩納村長 ...
<人事>沖縄タイムス(3月1日)
2014/02/21
【総務局】 ▽庶務部長 同局次長知念正 【編集局】 ▽編集委員・局部長(特別報道チーム部長)謝花直美 ▽編制本部長・次長同等(同本部長・次長待遇)平良哲 【広告 ...
<人事>沖縄ツーリスト(3月1日)
2014/02/19
【OTSカンパニー】 ▽取締役社長(常務執行役員国際事業本部長)平良健 ▽常務レンタカー部長(執行役員レンタカー部長)中村靖 ▽取締役沖縄地区営業本部長(執行役 ...
那覇副市長に城間氏 4月就任、教育長は渡慶次氏
2014/02/18
那覇市の翁長雄志市長は17日までに副市長に城間幹子教育長(63)を起用する人事を固めた。渡慶次克彦企画財務部長(60)が教育委員に転出し、教育長に就任する方向 ...
<人事>沖縄テレビ放送(3月1日)
2014/02/14
▽総務局長兼コンプライアンス室長兼新社屋建設準備室長(東京支社次長・局長)我那覇健 ▽総務局付局長沖縄テレビ開発出向(同局長兼コンプライアンス室長)大田直也 ▽ ...
仲里監督退任へ 九共大野球部
2014/01/10
仲里 清監督 福岡六大学野球リーグの九州共立大は9日、県出身の仲里清監督(59)がことし春季限りで勇退すると発表した。後任は同じく県出身で、同大コーチの上原忠 ...
<人事>IHG・ANA・ホテルズグループジャパン(16日)
2014/01/08
▽リージョナル総支配人沖縄地区兼ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー総支配人(エリア総支配人北日本地区兼札幌全日空ホテル総支配人)平八郎 ▽札幌全日空ホ ...
いま注目のニュース
一覧へ